Henrik Holm Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DELFI ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.500' DKK DELFI A/S (Nu: DELFI ApS) (2013-14) |
Største underskud: | -1.567' DKK DELFI A/S (Nu: DELFI ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 13.283' DKK DELFI A/S (Nu: DELFI ApS) (2015-16) |
Største gæld: | 13.727' DKK DELFI A/S (Nu: DELFI ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DELFI A/S (Nu: DELFI ApS) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af Henrik Holm Jensen (6 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 hos DELFI ApS (tidligere DELFI A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Holm Jensen i 3 år 10 måneder, før stoppet d. 23. oktober 2006.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 660' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Henrik Holm Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Vidstrup Forsamlingshus
Fratrådt som repræsentantDato: 15.08.2024
Registreringsdato: 15.08.2024 -
Vidstrup Forsamlingshus
Tilknyttet som repræsentantDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Henrik Holm Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
30.11.2022 - 15.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.09.2007 - 11.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2002 - 23.10.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 2002 til 2006 hos DELFI ApS.