Morten Bonavent
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANBAN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 13.179' DKK BONA HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -4.040' DKK Køge Eventyrland A/S (2019) |
Største egenkapital: | 16.256' DKK BONA HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 10.508' DKK Køge Eventyrland A/S (2023) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos BONAVENT INVEST A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BONAVENT INVEST A/S (23 år) |
Det begyndte den dag i 2000 hos DANBAN A/S i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør havde Morten Bonavent i 21 år 11 måneder, inden stoppet den 24. maj 2022.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 viste et overskud på 2' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BONAVENT HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
BONA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BONA EJENDOMME ApS
Via BONA HOLDING ApS -
SPYLINES ApS
Via BONA EJENDOMME ApS -
BONAVENT INVEST A/S
Via BONA HOLDING ApS -
Køge Eventyrland A/S
Via BONA HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
BONA EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2003 -
BONA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2022 -
BONAVENT INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2003 -
BONAVENT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
Køge Eventyrland A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.03.2017 -
BONAVENT INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.09.2001
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
CLICHE.DK ApS (Nu: Selskab hosting 15082022 A/S)
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
CLICHE.DK A/S (Nu: Selskab hosting 15082022 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
Hairspot ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
06.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2013 - Stadig aktiv
Direktør
10.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
15.01.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2001 - Stadig aktiv
Direktør
15.01.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Morten Bonavent er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BONA HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.883' DKK. Gennem sit holdingselskab BONA HOLDING ApS har Morten dermed også andele i BONA EJENDOMME ApS (100%), BONAVENT INVEST A/S (100%) samt Køge Eventyrland A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Morten Bonavent, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BONA HOLDING ApS landede et overskud på 13.179' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor BONA HOLDING ApS landede et underskud på 3.945' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 461' DKK (BONA EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.664' DKK (BONAVENT INVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.883' DKK (BONA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.574' DKK (Køge Eventyrland A/S).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Camilla Bonavent.