Benny Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERESSENTSKABET AF APRIL 2012 (Direktør) |
Største overskud: | 390' DKK DGK BC/CJ ApS (Nu: D'let - Det Grønne Køkken Kolding Storcenter ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -4.901' DKK DGK CJ ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 480' DKK DGK CJ ApS (2019-20) |
Største gæld: | 20.415' DKK DGK CJ ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos DGK CJ ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af INTERESSENTSKABET AF APRIL 2012 (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2001 i INTERESSENTSKABET AF APRIL 2012 (tidligere DVS ENTERTAINMENT I/S) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Benny Christensen i 10 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 19. april 2012.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. august 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BC Holding Bække ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
D'let - Det Grønne Køkken Kolding Storcenter ApS
Via BC Holding Bække ApS
Direktørposter (2)
-
D'let - Det Grønne Køkken Kolding Storcenter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2017 -
BC Holding Bække ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Det Grønne Køkken Svendborg ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.09.2021
Registreringsdato: 24.09.2021 -
DGK CJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.09.2021
Registreringsdato: 24.09.2021 -
Det Grønne Køkken Hjørring ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.09.2021
Registreringsdato: 24.09.2021
Blå bog (fortsat)
Benny har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.03.2019 - 24.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.03.2019 - 24.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.03.2019 - 24.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2014 - 28.02.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Benny Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BC Holding Bække ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -653' DKK. Igennem holdingselskabet BC Holding Bække ApS har Benny derfor også ejerandele i D'let - Det Grønne Køkken Kolding Storcenter ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Benny Christensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor DGK BC/CJ ApS (Nu: D'let - Det Grønne Køkken Kolding Storcenter ApS) kunne offentliggøre et overskud på 390' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor DGK CJ ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.901' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Benny' netværk er Claus Jørgen Larsen Juul.