Lars Andresen
Erhvervsaktiv siden: | 20. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | STONE ZONE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Andresen (10 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2001 ved STONE ZONE A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Lars Andresen i 1 år 8 måneder, før stoppet den 20. december 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Andresen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (13)
-
BRDR. ANDRESEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.08.2014
Registreringsdato: 25.08.2014 -
Andresen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 06.12.2013
Registreringsdato: 06.12.2013 -
ANDRESEN & CO. A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.12.2013
Registreringsdato: 04.12.2013
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
18.06.2013 - 25.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
18.06.2013 - 04.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2007 - 27.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2003 - 27.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 9 måneder fra 2003 til 2009 hos ANDRESEN HOME & GARDEN ApS.