Matthias Petersen Lauritzen
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1975 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNICOM SYD ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af UNICOM SYD ApS (18 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu meget længe siden i UNICOM SYD ApS (tidligere HOLGER DAMM, TANDSLET ApS) med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Matthias Petersen Lauritzen i 18 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 23. juni 1994.
Dengang var virksomhedens branche indenfor detailhandel med telekommunikationsudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. oktober 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MPL Maskiner v/ M.P.Lauritzen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (11)
-
MPL Maskiner v/ M.P.Lauritzen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.07.2014
Registreringsdato: 11.07.2014 -
DAN-INTRA ENERGI-TEKNIK A/S (Nu: UNICOM TELE OG KONTOR A/S)
Fratrådt som direktørDato: 06.07.1994
Registreringsdato: 06.07.1994 -
DAN-INTRA ENERGI-TEKNIK A/S (Nu: UNICOM TELE OG KONTOR A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.07.1994
Registreringsdato: 06.07.1994
Blå bog (fortsat)
Matthias har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.07.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.04.1991 - 06.07.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.12.1975 - 23.06.1994
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
13.07.1978 - 12.10.1992
Ejerandel: Intet ejerskab