HIMMELBJERGEGNENS NATUR- OG IDRÆTSEFTERSKOLE
CVR: 72340728 ØVR Stiftet 01.09.1983 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
HIMMELBJERGEGNENS NATUR- OG IDRÆTSEFTERSKOLESe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer72340728
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte39 Medarbejdere (27 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Erik Nybo
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseThomas Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePoul Kristian Mouritsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBent Hviid
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJacob Bech Joensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMaria Hussak Knudsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBirthe Helms
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 853110 Ungdoms- og efterskolerDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (2)
Adresse: Vesterled 1, 8680 Ry, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?