VILH. NELLEMANN HANDELSSELSKAB A/S.
CVR: 41827211 A/S Stiftet 01.12.1930 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
VILH. NELLEMANN HANDELSSELSKAB A/S.
-
CVR-nummer41827211
-
Kontakt
-
Registreret kapital10.000.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive handel og fabrikation, særlig i motorbranchen samt udlejningsvirksomhed.
-
Antal ansatte17 Medarbejdere (16 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Tina Michella Dyhr Dupont
2450 København SV, DK -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Peter Andreas Sørensen
Ejerandel: 5-9.99% -
Vilhelm Jacob Nellemann
Ejerandel: 5-9.99% -
Christian Vilhelm Nellemann
Ejerandel: 5-9.99% -
Tim Martin Nellemann
Ejerandel: 5-9.99% -
Anne Katrine Hoppe
Ejerandel: 5-9.99% -
Nils Erik Carl Martens
Ejerandel: 5-9.99% -
Poul Kresten Hoppe
Ejerandel: 5-9.99% -
Susanne Stenbro
Ejerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (59)
Adresse: Langdyssen 1, 8200 Aarhus N, DKDato: 18.03.2011Registreringsdato: 12.12.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (59)
Bestyrelsesmedlem: Hans Michael OlrikDato: 22.04.2023Registreringsdato: 22.04.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?