K/S Veddum Kær Infrastruktur
CVR: 41455942 K/S Stiftet 23.06.2020 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
K/S Veddum Kær Infrastruktur
-
CVR-nummer41455942
-
Kontakt
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje al det til Energipark Veddum Kær knyttede infrastruktur.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Hans Jørgen Kristensen
Ejerandel: 5-9.99% -
Ecopart Veddum I/S
8000 Aarhus C, DKEjerandel: 5-9.99% -
K/S Energipark Veddum Kær EWE
9500 Hobro, DKEjerandel: 33.34-49.99% -
K/S Veddum Kær Laug
9500 Hobro, DKEjerandel: 15-19.99% -
K/S Veddum Kær Sol
9500 Hobro, DKEjerandel: 15-19.99% -
EUROWIND KOMPLEMENTAR DK ApS
9500 Hobro, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Morten Steen Salling Olesen
2100 København Ø, DKErling Birger Salling Olesen
8000 Aarhus C, DKJosefine Lynge Rydahl
8200 Aarhus N, DKOliver Lynge Rydahl
9000 Aalborg, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 23-06-20 til 31-12-20Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
8000 Aarhus C, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (14)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 06.06.2024Dato: 06.06.2024Registreringsdato: 11.06.2024Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (14)
Bestyrelsesmedlem: Pia Fisker OlesenDato: 20.04.2023Registreringsdato: 20.04.2023
Ejendomme (1)
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?