Anne Isa Management ApS
CVR: 41422289 APS Stiftet 01.06.2020 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Anne Isa Management ApS
-
CVR-nummer41422289
-
Kontakt
-
Registreret kapital40.000 DKK
-
Binavne
-
TegningsregelSelskabet tegnes af Anne Isa Borresen eller af den samlede direktion i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, at drive management virksomhed samt at drive enhver anden virksomhedsaktivitet efter ledelsens beslutning.
-
Antal ansatte1 Medarbejder (1 årsværk, Januar 2024)
-
ProduktionsenhederAnne Isa Management ApS
P-nr.: 1025913112
c/o adresse: Sankt Peders Stræde 43, st, 1453 København K, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Anne Isa Borresen
1577 København V, DKJonathan Wilhelm Rath
1577 København V, DKBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Ingen bestyrelse -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Anne Isa Borresen
1577 København V, DKEjerandel: 66.66-89.99% -
Jonathan Wilhelm Rath
1577 København V, DKEjerandel: 20-24.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Anne Isa Borresen
1577 København V, DKEjerandel: 76%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Anne Isa Borresen
1577 København V, DKJonathan Wilhelm Rath
1577 København V, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 01-06-20 til 30-06-21Regnskabsår: 01.07 til 30.06
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (16)
Adresse: Sankt Peders Stræde 43, st, 1453 København K, DKDato: 02.07.2020Registreringsdato: 12.12.2023Direktør fratrådt Se tidslinje (16)
Direktør: Johanne Hylleberg AlbrektsenDato: 06.10.2023Registreringsdato: 06.10.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?