LifeBoard ApS
CVR: 40914358 APS Stiftet 06.11.2019 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
LifeBoard ApS
-
CVR-nummer40914358
-
Kontakt
-
Registreret kapital44.010 DKK
-
Binavne
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af bestyrelsen i forening.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive virksomhed indenfor innovation, design og handel med fokus på udvikling af socialt ansvarlige produkter og services samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed.
-
Antal ansatte6 Medarbejdere (4 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederLifeBoard CPH+1 flere… Skjul
P-nr.: 1025662705
c/o adresse: Vesterbrogade 26, 1620 København V, DK
LifeBoard ApS
P-nr.: 1025206963
c/o adresse: Skolegade 9, 9000 Aalborg, DK
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
ANDREAVITO HOLDING ApS
2920 Charlottenlund, DKEjerandel: 5-9.99% -
Amby Ventures ApS
9000 Aalborg, DKEjerandel: 33.34-49.99% -
MT Venture ApS
1853 Frederiksberg C, DKEjerandel: 33.34-49.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Sofus Amby Jørgensen
Ejerandel: 39,69%Mikkel Bech Thomassen
Ejerandel: 39,69%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 06-11-19 til 31-12-20Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab
9220 Aalborg Øst, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (23)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 22.05.2024Dato: 22.05.2024Registreringsdato: 31.05.2024Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (23)
Bestyrelsesmedlem: Gitte JürgensDato: 16.05.2023Registreringsdato: 16.05.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?