Radio FM4 A/S
CVR: 40447482 A/S Stiftet 09.04.2019 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Radio FM4 A/S
-
CVR-nummer40447482
-
Registreret kapital1.000.000 DKK
-
BinavneRadio4 A/S
R4dio A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af formanden i forening med direktøren.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at erhverve tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i form af en radiokanal, herunder med råderet og pligt til at distribuere radiokanalen via det fjerde jordbaserede FM-radiokanal og via DAB -sendenet, herunder i øvrigt at drive radio- og anden medievirksomhed i henhold til bekendtgørelse nr. 267 af 25. marts 2019.
-
Antal ansatte111 Medarbejdere (82 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederRadio FM4+1 flere… Skjul
P-nr.: 1024964120
c/o adresse: Studiestræde 43, 1, 1455 København K, DK
Radio FM4 A/S
P-nr.: 1025031381
c/o adresse: Banegårdspladsen 11, 3, 8000 Aarhus C, DK
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
HERNING FOLKEBLAD (VESTJYLLAND) A/S
7400 Herning, DKEjerandel: 5-9.99% -
SJÆLLANDSKE MEDIER A/S
4100 Ringsted, DKEjerandel: 15-19.99% -
JFM Gruppen ApS
7100 Vejle, DKEjerandel: 66.66-89.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Søren Schultz Jørgensen
Ejerandel: 22,06%Hans Henrik Banke
Ejerandel: 22,06%Anne Mette Wandsøe
Ejerandel: 22,06%Per Westergaard Jensen
2450 København SV, DKEjerandel: 22,06%Henriette Divert
Ejerandel: 22,06%Susan Nørgaard
Ejerandel: 22,06%Eva Götke
Ejerandel: 22,06%Jens Ringsmose
Ejerandel: 22,06%Espen Egil Hansen
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 09-04-19 til 31-12-19Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Direktør tiltrådt Se tidslinje (29)
Direktør: Nikolai ThyssenDato: 15.01.2024Registreringsdato: 15.01.2024Direktør fratrådt Se tidslinje (29)
Direktør: Søren BygbjergDato: 14.01.2024Registreringsdato: 14.01.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?