HC 2023 ApS
CVR: 39964333 APS Stiftet 23.10.2018 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
HC 2023 ApS
-
CVR-nummer39964333
-
Kontakt
-
Registreret kapital83.335 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med direktionen.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og salg af cykler og hermed forbundet virksomhed.
-
Antal ansatte1 Medarbejder (1 årsværk, November 2022)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Morten Korsgaard
2100 København Ø, DKBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
HECTOR INVEST ApS
3300 Frederiksværk, DKEjerandel: 25-33.33% -
DYHR HOLDING ApS
1114 København K, DKEjerandel: 10-14.99% -
GALLERI BO BJERGGAARD HOLDING ApS
1711 København V, DKEjerandel: 25-33.33% -
Solhav Invest ApS
2900 Hellerup, DKEjerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Tommy Petersen
Ejerandel: 28,4%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Morten Korsgaard
2100 København Ø, DKArne Bo Bjerggaard
2930 Klampenborg, DKBritt Bjerggaard
2930 Klampenborg, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 23-10-18 til 31-12-19Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (40)
Adresse: Strandvejen 724, 2930 Klampenborg, DKDato: 22.11.2018Registreringsdato: 12.12.2023Ændrede vedtægter Se tidslinje (40)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 29.08.2023Dato: 29.08.2023Registreringsdato: 02.09.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?