Aabenraa, Langebro Komplementar ApS
CVR: 39911671 APS Stiftet 03.10.2018 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Aabenraa, Langebro Komplementar ApS
-
CVR-nummer39911671
-
Registreret kapital50.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at være komplementar i K/S Aabenraa, Langebro.
-
ProduktionsenhederAabenraa, Langebro Komplementar ApS
P-nr.: 1024010062
c/o adresse: Marselis Tværvej 4, 8000 Aarhus C, DK
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Ingen bestyrelse -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Søren Dybdal
Ejerandel: 20-24.99% -
Lars Herman Petersen
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Jan Thomas Nygaard
Ejerandel: 5-9.99% -
Morten Langkilde Olesen
Ejerandel: 5-9.99% -
Thorvald Hjaltelin Hesselholt
Ejerandel: 10-14.99% -
Henrik Bording
Ejerandel: 10-14.99% -
Dansk Erhvervsudleje A/S
4600 Køge, DKEjerandel: 10-14.99% -
Anpartsselskabet af 1. september 2018
2880 Bagsværd, DKEjerandel: 5-9.99% -
CCC Invest, Aars ApS
9600 Aars, DKEjerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Lars Herman Petersen
Ejerandel: 25%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 03-10-18 til 31-12-19Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2300 København S, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (5)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 06.04.2024Dato: 06.04.2024Registreringsdato: 16.04.2024Direktør fratrådt Se tidslinje (5)
Direktør: Martin Kibsgaard JensenDato: 14.11.2018Registreringsdato: 14.11.2018
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?