OKN Holding 2018 A/S
CVR: 39515563 A/S Stiftet 24.04.2018 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
OKN Holding 2018 A/S
-
CVR-nummer39515563
-
Kontakt
-
Registreret kapital7.500.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af to direktører hver for sig, af direktionen i forening eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder besidde kapitalandele i virksomheder indenfor anlægsgartnerfaget, herunder drifts-/vedligeholdelsesvirksomhed, entreprenør- og kloakarbejde samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabet kan udøve sin virksomhed gennem andre selskaber.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
Holger Randrup Hansen
8000 Aarhus C, DKBestyrelse Vis bestyrelseshistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
KAN HOLDING ApS
4300 Holbæk, DKEjerandel: 20-24.99% -
OBK HOLDING ApS
4100 Ringsted, DKEjerandel: 33.34-49.99% -
PETER PORUP HOLDING ApS
8700 Horsens, DKEjerandel: 20-24.99% -
RANDRUP HANSEN HOLDING ApS
8000 Aarhus C, DKEjerandel: 20-24.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ole Bo Kjærgaard
Ejerandel: 34,09%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
Holger Randrup Hansen
8000 Aarhus C, DKDorte Borch Hansen
8000 Aarhus C, DK
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 24-04-18 til 31-12-18Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab
9220 Aalborg Øst, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede addresses Se tidslinje (6)
Adresse: Rosbjergvej 5G, 8220 Brabrand, DK +2 flere…Dato: 15.03.2021Registreringsdato: 12.12.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (6)
Bestyrelsesmedlem: Michael Nørgaard von Bülow (Formand)Dato: 14.06.2021Registreringsdato: 14.06.2021
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?