FOODTURE ApS
CVR: 39480484 APS Stiftet 09.04.2018 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
FOODTURE ApS
-
CVR-nummer39480484
-
Kontakt
-
Registreret kapital263.432 DKK
-
Binavne
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabet har til formål at importere, distribuere og sælge økologiske og konventionelle fødevarer, miljøvenlige produkter, såvel inden for non-food og food, samt enhver aktivitet, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.
-
Antal ansatte7 Medarbejdere (6 årsværk, Juni 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
Direktører Vis direktørhistorik
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
LAUTRUP & CO. ApS
2820 Gentofte, DKEjerandel: 15-19.99% -
Claus Meyer Holding A/S
2200 København N, DKEjerandel: 5-9.99% -
Munch Capital ApS
2300 København S, DKEjerandel: 15-19.99% -
Planetary Impact Ventures Fund K/S
3050 Humlebæk, DKEjerandel: 33.34-49.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 09-04-18 til 30-09-19Regnskabsår: 01.10 til 30.09
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede vedtægter Se tidslinje (46)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 28.08.2024Dato: 28.08.2024Registreringsdato: 30.08.2024Ændrede registreret kapital Se tidslinje (46)
Registreret kapital: 263.432 DKKDato: 05.07.2024Registreringsdato: 08.07.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?