En Verden af Smag A/S
CVR: 38366181 A/S Stiftet 24.01.2017 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
En Verden af Smag A/S
-
CVR-nummer38366181
-
Registreret kapital550.000 DKK
-
BinavneM Vapers A/S
Flavology A/S
Aromaland A/S
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel med elektriske artikler.
-
Antal ansatte8 Medarbejdere (3 årsværk, Juli 2024)
-
ProduktionsenhederMvapers A/S+2 flere… Skjul
P-nr.: 1023762834
c/o adresse: Hadsundvej 4, 9000 Aalborg, DK
En Verden af Smag A/S
P-nr.: 1022131784
c/o adresse: Hørsholmvej 43, 9270 Klarup, DK
Mvapers A/S
P-nr.: 1023762737
c/o adresse: Bredgade 52A, 7400 Herning, DK
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Per Sølling
Ejerandel: 5-9.99% -
PIV AALBORG HOLDING ApS
9270 Klarup, DKEjerandel: 66.66-89.99% -
PHJ 1969 HOLDING ApS
9280 Storvorde, DKEjerandel: 15-19.99% -
Grube Møller Holding Aps.
5240 Odense NØ, DKEjerandel: 10-14.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Michael Larsen
Ejerandel: 34,5%Per Sølling
Ejerandel: 6%Pernille Larsen
Ejerandel: 34,5%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 24-01-17 til 31-12-17Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (26)
Branche: 471110 Købmænd og døgnkioskerDato: 31.03.2022Registreringsdato: 20.07.2022Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (26)
Bestyrelsesmedlem: Jens Kristian Rimmen MadsenDato: 27.04.2022Registreringsdato: 27.04.2022
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?