Prolog Coffee ApS
CVR: 37459836 APS Stiftet 16.02.2016 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Prolog Coffee ApS
-
CVR-nummer37459836
-
Kontakt
-
Registreret kapital76.920 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af den samlede direktion.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at drive kaffebar og kafferisteri indenfor specialitetskaffe og dertil knyttet service-, foredrags- og rådgivningsvirksomhed, samt i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed.
-
Antal ansatte30 Medarbejdere (21 årsværk, Juli 2024)
-
ProduktionsenhederProlog Coffee Bar Høkerboderne+3 flere… Skjul
P-nr.: 1021165464
c/o adresse: Høkerboderne 16, 1712 København V, DK
Prolog Coffee Bopa Plads
P-nr.: 1028969801
c/o adresse: Randersgade 45, kl. tv, 2100 København Ø, DK
Prolog Coffee ApS Risteri
P-nr.: 1023592823
c/o adresse: Marguerite Vibys Plads 1, 2000 Frederiksberg, DK
Prolog Coffee Office
P-nr.: 1029814011
c/o adresse: Raffinaderivej 8, 2300 København S, DK
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Ingen bestyrelse -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Jonas Gehl Madsen
Ejerandel: 25-33.33% -
Sebastian Quistorff Sørensen
Ejerandel: 25-33.33% -
Lasse Askov Entreprise ApS
1712 København V, DKEjerandel: 5-9.99% -
Bo Lindegaard Holding ApS
2900 Hellerup, DKEjerandel: 25-33.33%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Bo Ramsøe Lindegaard
Ejerandel: 30%Jonas Gehl Madsen
Ejerandel: 32,5%Sebastian Quistorff Sørensen
Ejerandel: 32,5%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 16-02-16 til 31-12-16Regnskabsår: 01.08 til 31.07
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (12)
Adresse: Marguerite Vibys Plads 1, 2000 Frederiksberg, DKDato: 28.08.2024Registreringsdato: 28.08.2024Direktør fratrådt Se tidslinje (12)
Direktør: Sebastian Quistorff SørensenDato: 28.03.2024Registreringsdato: 28.03.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?