JONAS STAMPE HOLDING ApS
CVR: 37379360 APS Stiftet 18.01.2016 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
JONAS STAMPE HOLDING ApS
-
CVR-nummer37379360
-
Kontakt
-
Registreret kapital40.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er, at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed samt anden virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
-
ProduktionsenhederJONAS STAMPE HOLDING ApS
P-nr.: 1021069694
c/o adresse: Sønder Boulevard 84, kl, 1720 København V, DK
-
-
Ledelse
Bestyrelse Vis bestyrelseshistorik
Ingen bestyrelse -
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Jonas Friis Blæsbjerg Stampe
Ejerandel: 100%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 18-01-16 til 31-12-16Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
- Revisionspligt er fravalgt - ingen revisor
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (5)
Branche: 476420 Cykel- og knallertforretningerDato: 02.01.2022Registreringsdato: 07.01.2022Ændrede registreret kapital Se tidslinje (5)
Registreret kapital: 40.000 DKKDato: 05.10.2021Registreringsdato: 14.10.2021
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?