Idrætshøjskolen
CVR: 35902619 ØVR Stiftet 26.07.1964 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
IdrætshøjskolenSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer35902619
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte166 Medarbejdere (58 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Per Lachenmeier
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePeter Eberle
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseThomas Madsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJes Lykke Nygård Johansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJane Ewers
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLaura Slot Hammer
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMorten Aarup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (3)
Branche: 855900 Anden undervisning i.a.n.Dato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (3)
Adresse: Friheds Alle 42, 6400 Sønderborg, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?