SPI - SYDFRANKRIG VI K/S
CVR: 34805342 K/S Stiftet 03.10.2012 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
SPI - SYDFRANKRIG VI K/S
-
CVR-nummer34805342
-
Kontakt
-
TegningsregelVirksomheden tegnes af komplementaren eller af direktionen.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er at indkøbe en eller flere solcelleparker og at drive denne som en virksomhed med produktion af strøm til elselskaber.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Henrik Ugilt Ege Christensen
Ejerandel: 10-14.99% -
Carsten Byrjalsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Jesper Skovenborg
Ejerandel: 10-14.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET SPI SYDFRANKRIG VI ApS
8000 Aarhus C, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Carsten Bruun Madsen
Ejerandel: 10-14.99% -
Niels Otto Damholdt
Ejerandel: 10-14.99% -
Klavs Lange Vejlang
Ejerandel: 15-19.99% -
Peter Schmidt
Ejerandel: 10-14.99% -
Kirsten Melgaard Nielsen
Ejerandel: 5-9.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 03-10-12 til 31-12-12Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
6000 Kolding, DK
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (16)
Adresse: Store Torv 7, 1, 8000 Aarhus C, DKDato: 06.04.2024Registreringsdato: 15.04.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (16)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 22.08.2023Dato: 22.08.2023Registreringsdato: 26.09.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?