ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 15. JUNI 2012 K/S
CVR: 34612803 K/S Stiftet 15.06.2012 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Regnskab
-
Stamdata
-
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 15. JUNI 2012 K/S
-
CVR-nummer34612803
-
Kontakt
-
TegningsregelSelskabet tegnes af komplementaren, af direktøren eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålVirksomhedens formål er at drive administrationsvirksomhed samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed.
-
Antal ansatte15 Medarbejdere (13 årsværk, Juni 2024)
-
ProduktionsenhederAdministrationsselskabet+2 flere… Skjul
P-nr.: 1018318772
c/o adresse: Gothersgade 11, 2, 1123 København K, DK
ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 15. JUNI 2012 K/S
P-nr.: 1017788864
c/o adresse: Dragsholm Alle 2A, 4534 Hørve, DK
Administrationsselskabet
P-nr.: 1018008269
c/o adresse: Rosenborggade 15-17, 1130 København K, DK
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
ADMINISTRATIONSKOMPLEMENTARSELSKAB ET AF 15. JUNI 2012 ApS
4534 Hørve, DKEjerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Mellemholdingselskabet af 26. april 2018 K/S
4534 Hørve, DKEjerandel: 100%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Mads Hylleholt Bøttger
Ejerandel: 90%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 15-06-12 til 31-12-12Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
6000 Kolding, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlem tiltrådt Se tidslinje (20)
Bestyrelsesmedlem: Katia Knipschildt Østergaard Neumann (Næstformand)Dato: 01.08.2023Registreringsdato: 01.08.2023Bestyrelsesmedlem fratrådt Se tidslinje (20)
Bestyrelsesmedlem: Søren HougaardDato: 17.01.2023Registreringsdato: 17.01.2023
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?