Svinninge Ejendomme A/S
CVR: 31935423 A/S Stiftet 22.12.2008 Status: AKTIV
-
Regnskab
-
Stamdata
-
Svinninge Ejendomme A/S
-
CVR-nummer31935423
-
Registreret kapital630.000 DKK
-
TegningsregelSelskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
-
Branchekode
-
Selskabets formålSelskabets formål er at erhverve ejendomme og eje selskaber samt aktieposter og drive disse.
-
Produktionsenheder
-
-
Ledelse
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
ZACHARIASSEN HOLDING HØRVE ApS
4534 Hørve, DKEjerandel: 5-9.99% -
BECKER HOLDING HØRVE ApS
4534 Hørve, DKEjerandel: 15-19.99% -
BEJ HOLDING SVINNINGE ApS
4520 Svinninge, DKEjerandel: 15-19.99% -
JSP HOLDING HØRVE ApS
4300 Holbæk, DKEjerandel: 15-19.99% -
FLEMMING JØRGENSEN HOLDING ApS
4300 Holbæk, DKEjerandel: 10-14.99% -
Holbæk Fjord Ejendomme A/S
4520 Svinninge, DKEjerandel: 15-19.99%
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
- Virksomheden har ikke reelle ejere, eller har endnu ikke taget stilling til det.
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Revision
Regnskabsperiode
-
Første regnskabsperiode: 22-12-08 til 30-06-09Regnskabsår: 01.01 til 31.12
Revisor
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
2900 Hellerup, DK
-
-
Tidslinje
Bestyrelsesmedlemmer fratrådt Se tidslinje (31)
Bestyrelsesmedlem: Lars Tonsgaard +1 flere…Dato: 28.06.2024Registreringsdato: 28.06.2024Ændrede vedtægter Se tidslinje (31)
Vedtægter: Vedtægter gældende fra d. 22.05.2024Dato: 22.05.2024Registreringsdato: 29.05.2024
ResuméEt resumé for virksomhedenRegnskaber og udviklingSammenlign nøgletal over tidHistorikDirektør, Bestyrelses og Adressehistorik
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?