AAKIRKEBY-HALLERNE S/I
CVR: 31808715 FON Stiftet 01.04.1971 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
AAKIRKEBY-HALLERNE S/ISe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer31808715
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte17 Medarbejdere (9 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Jesper Munch Ipsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseThomas Lund Koefoed
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJohn Birger Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJan Brink
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnette Kofoed Ipsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 931100 Drift af sportsanlægDato: 01.04.2015Registreringsdato: 25.03.2015Ændrede adresse Se tidslinje (2)
Adresse: Grønningen 3, 3720 Aakirkeby, DKDato: 01.01.2003Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?