Hjortnæs I/S v/Mette og Anne Fuglsang
CVR: 30387902 I/S Stiftet 31.12.2006 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Stamdata
-
Hjortnæs I/S v/Mette og Anne FuglsangSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer30387902
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte5 Medarbejdere (2 årsværk, December 2021)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Anne Thiel Fuglsang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Mette Thiel Fuglsang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Anne Thiel Fuglsang
Ejerandel: 20%Mette Thiel Fuglsang
Ejerandel: 80%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (3)
Branche: 014620 Produktion af slagtesvinDato: 31.12.2014Registreringsdato: 27.01.2015Ændrede adresse Se tidslinje (3)
Adresse: Hjortnæsvej 121, 9760 Vrå, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?