Fonden Hjørnegården
CVR: 29544468 ØVR Stiftet 01.07.2006 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Fonden HjørnegårdenSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer29544468
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte17 Medarbejdere (13 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ditte Morielle-Le Négaret
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseArne Beck Ebsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseClaus Lundgaard Pedersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseTrine Breith Simonsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKatrine Skov Hollesen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 879010 Døgninstitutioner for børn og ungeDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (2)
Adresse: Flædekærvej 1, 5610 Assens, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?