I/S 8-14-16
CVR: 28505205 I/S Stiftet 01.01.2005 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
I/S 8-14-16Se adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer28505205
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Elin Karen Knudsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Hanne Agnete Jacobsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Søren Kragh Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Jacob Boll Knudsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Martin Boll Knudsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Thomas Boll Knudsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Hanne Agnete Jacobsen
Ejerandel: 33,33%Søren Kragh Christensen
Ejerandel: 16,66%Jacob Boll Knudsen
Ejerandel: 16,66%Martin Boll Knudsen
Ejerandel: 16,66%Thomas Boll Knudsen
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (10)
Adresse: Moltkesvej 10, 1, 5230 Odense M, DKDato: 01.07.2024Registreringsdato: 16.07.2024Ændrede adresse Se tidslinje (10)
Adresse: Vindegade 138, 1 6, 5000 Odense C, DKDato: 01.01.2023Registreringsdato: 27.02.2023
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?