Opholdsstedet Fjorden
CVR: 25801687 ØVR Stiftet 01.09.2000 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Opholdsstedet FjordenSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer25801687
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Antal ansatte8 Medarbejdere (6 årsværk, Juli 2024)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ivan Børding
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseDorte Lyng Sønderby
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSteven Sidelmann Basnov
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseFinn Bonnichsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHanne Weibel
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseCarsten Bruhn Hermannsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (5)
Branche: 879010 Døgninstitutioner for børn og ungeDato: 01.01.2022Registreringsdato: 17.11.2022Ændrede branche Se tidslinje (5)
Branche: 879020 FamilieplejeDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?