I/S INDUSTRIVEJ 13 A V/ANDERS P CHRISTENSEN, SØREN HOVE OG HENNING LARSEN
CVR: 21124176 I/S Stiftet 16.06.1998 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Stamdata
-
I/S INDUSTRIVEJ 13 A V/ANDERS P CHRISTENSEN, SØREN HOVE OG HENNING LARSENSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer21124176
-
Kontakt
-
Branchekode
-
ProduktionsenhederI/S INDUSTRIVEJ 13 A V/ANDERS P CHRISTENSEN, SØREN HOVEOG HENNING LARSEN
P-nr.: 1004714819
c/o adresse: 7700 Thisted, DK
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
-
Anders Pagh Christensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Søren Hove
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Henning Larsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Anders Pagh Christensen
Ejerandel: 33,33%Søren Hove
Ejerandel: 33,33%Henning Larsen
Ejerandel: 33,33%
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (2)
Adresse: Tingstrupvej 11, 7700 Thisted, DKDato: 01.01.2024Registreringsdato: 29.12.2023Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 682040 Udlejning af erhvervsejendommeDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?