PREBEN SIIGERS FOND
CVR: 19605906 FON Stiftet 24.04.1996 Status: AKTIV Reklamebeskyttet
-
Stamdata
-
PREBEN SIIGERS FONDSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer19605906
-
Branchekode
-
Antal ansatte4 Medarbejdere (0,36 årsværk, Januar 2022)
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePeter Holst Henckel
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLars Juel Thiis
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseNanna Gro Henningsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (5)
Adresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K, DKDato: 18.03.2002Registreringsdato: 12.12.2023Ændrede adresse Se tidslinje (5)
Adresse: Toldbodgade 33, 3, 1253 København K, DKDato: 23.06.2020Registreringsdato: 24.06.2020
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?