Københavns Blikkenslager- Og Vvs Laugs Legatfond
CVR: 11719732 FON Stiftet 01.01.1901 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
Københavns Blikkenslager- Og Vvs Laugs LegatfondSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer11719732
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Frantz Adolf Larsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSøren Schmidt
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSøren Thomsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseFrank Jensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseDan Nymann Jeppesen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseChristian Vind Hansen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseThomas Schalek
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (3)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (3)
Adresse: Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, DKDato: 06.01.2000Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?