FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I THISTED KOMMUNE
CVR: 11655335 FON Stiftet 01.01.1901 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
FÆLLESLEGAT FOR VÆRDIGE TRÆNGENDE I THISTED KOMMUNESe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer11655335
-
Kontakt
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Ib Poulsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseNiels-Peter Gisselbæk Sørensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJørgen Munk Andersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJens Kristian Yde
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHenrik Gregersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseNiels Jørgen Toft Pedersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePer Buchbjerg Skovmose
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePeter Skriver Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseTorben Kirk Overgaard Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseHenning Holm
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLene Brix Kjelgaard Jensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJens Otto Madsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePeter Uno Harthin Andersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKristian Tilsted
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePreben Dahlgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMorten Bo Bertelsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseUlla Alma Vestergaard Jensen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJoachim Plaetner Kjeldsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKenneth Skaarup Bjerregaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseClaus Nybo
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseIda Pedersen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMette Kjærulff
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelsePeter Østergaard Larsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJane Kær Rishøj
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseJan Fink Mejlgaard
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseBrian Nielsen Eichner
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseSusanne Olander
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede adresse Se tidslinje (3)
Adresse: Asylgade 30, 7700 Thisted, DKDato: 16.01.2020Registreringsdato: 18.02.2020Ændrede branche Se tidslinje (3)
Branche: 999999 UoplystDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?