LEKTOR HJULERS MINDELEGAT
CVR: 11619436 FON Stiftet 01.01.1901 Status: AKTIV
-
Stamdata
-
LEKTOR HJULERS MINDELEGATSe adresse når du er
logget ind som bruger -
CVR-nummer11619436
-
Branchekode
-
Produktionsenheder
-
-
Ejere
Legale ejere Vis ejerhistorik
Reelle ejere (registreret på cvr.dk)
-
Christina Øhlenschlæger Stoltze
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnne Gløvermose Nielsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLisbeth Gry Hjørlund Laustrup
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseKristina Mandal Søndergaard Fisker
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseLaura Vibe Hobolt Larsen
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseAnnette Dam Hyldal
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelseMathilde Møldrup-Dalum
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Ultimative ejere (genereret af ownr.dk)
-
-
Tidslinje
Ændrede branche Se tidslinje (2)
Branche: 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålDato: 01.01.2008Registreringsdato: 22.11.2013Ændrede adresse Se tidslinje (2)
Adresse: Rådmands Boulevard 20, 8900 Randers C, DKDato: 01.01.2007Registreringsdato: 22.11.2013
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?