Jakob Yung Meiling
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2023 (1 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Yunguna Brewery /v Jakob Yung Meiling (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Yunguna Brewery /v Jakob Yung Meiling (1 år 6 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2023 i Yunguna Brewery /v Jakob Yung Meiling som Ejer og Stifter. Denne rolle havde Jakob Yung Meiling i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2024.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af cider og anden frugtvin. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Yunguna Brewery ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Yunguna Brewery /v Jakob Yung Meiling (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2024
Registreringsdato: 31.07.2024 -
Yunguna Brewery ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Yunguna Brewery ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024
Blå bog (fortsat)
Jakob har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 1 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.01.2023 - 31.07.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
17.06.2024 - 24.06.2024
Ejer
17.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Emilie Yung Meiling.