Christopher Pastor Stuckert
Erhvervsaktiv siden: | 11. jan. 2023 (1 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | JPSM Partners (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af JPSM Partners (1 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2023 i JPSM Partners med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Christopher Pastor Stuckert der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Christopher i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 17. juni 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 17. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JPSM Partners ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Tidslinje (5)
-
JPSM Partners ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
JPSM Partners (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
JPSM Partners ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023
Blå bog (fortsat)
Christopher har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Reel ejer og Direktør
17.05.2023 - 21.08.2024
Ejer
17.05.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
11.01.2023 - 17.06.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Christopher' netværk er Ole Larsen.