VOLODYMYR SHELEPKO
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2023 - 23. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | Shelepko Trading Ltd filial ST (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Shelepko Trading Ltd filial ST (1 år 7 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med VOLODYMYR SHELEPKO. Sidste gang VOLODYMYR var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2023 i Shelepko Trading Ltd filial ST i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde VOLODYMYR SHELEPKO i 1 år 7 måneder, inden stoppet d. 23. august 2024.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor engroshandel med metaller og metalmalme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 23. august 2024.
Tidslinje (2)
-
Shelepko Trading Ltd filial ST (Filialbestyrere)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
Shelepko Trading Ltd filial ST (Filialbestyrere)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023