Emil Busch Vesterskov
Erhvervsaktiv: | 12. sep. 2022 - 21. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | Extus I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Extus I/S (1 år 2 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Emil Busch Vesterskov. Den første gang Emil var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 2022 ved Extus I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Mads Toft Andersen at Emil Busch Vesterskov stiftede Extus I/S den dag i september 2022. Rollen som Ejer og Stifter bestred Emil i 1 år 2 måneder, før stoppet den 24. november 2023.
Virksomheden opererede indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. november 2023.
Tidslinje (4)
-
Busch Partners I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 21.09.2024
Registreringsdato: 21.09.2024 -
Busch Partners I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Extus I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 24.11.2023
Registreringsdato: 24.11.2023
Blå bog (fortsat)
Emil har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 1 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.12.2023 - 21.09.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
12.09.2022 - 24.11.2023
Reel ejer
13.09.2022 - 24.11.2023
Ejerandel: 51%
En af de forbindelser som går igen i Emil' netværk er Christian Valdemar Busch Cronhammar.