Stella Anita Moro-Lin
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2021 (2 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DPE Danmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | 333' DKK DPE Danmark ApS (2020-21) |
Største underskud: | -414' DKK DPE Danmark ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | -301' DKK DPE Danmark ApS (2014-15) |
Største gæld: | 1.199' DKK DPE Danmark ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mama Moro-lin (2 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2021 i DPE Danmark ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Stella Anita Moro-Lin i 2 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2022.
Virksomhedens branche var dengang indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020-21 viste et overskud på 333' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. juni 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mama Moro-lin
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
DPE Danmark ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
Mama Moro-lin (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.02.2022
Registreringsdato: 02.02.2022 -
DPE Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021
Blå bog (fortsat)
Stella har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
02.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.12.2021 - 28.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab