Julie Bejstrup Strange
Erhvervsaktiv: | 30. sep. 2021 - 30. nov. 2022 |
Karrieren startede hos: | Julie Strange Studio (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Julie Strange Studio (3 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2021 ved Julie Strange Studio i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Julie Bejstrup Strange og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Julie nu besiddet i 3 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor industriel design og produktdesign.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Julie Strange Studio
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
studio essens I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
studio essens I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022 -
Julie Strange Studio (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.2021
Registreringsdato: 30.09.2021
Blå bog (fortsat)
Julie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.02.2022 - 30.11.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager