Erik Carp
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cand. pharm. Ebba Vennike's Mindefond og cand. pharm. Robert Paulsen og læge Niels Vinther-Paulsens legat til støtte for værdige trængende farmaceuter eller disses enker (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 39' DKK Life Science Danmark ApS (2023) |
Største gæld: | 1.297' DKK Life Science Danmark ApS (2022) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Life Science Danmark ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Cand. pharm. Ebba Vennike's Mindefond og cand. pharm. Robert Paulsen og læge Niels Vinther-Paulsens legat til støtte for værdige trængende farmaceuter eller disses enker (3 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2020 hos Cand. pharm. Ebba Vennike's Mindefond og cand. pharm. Robert Paulsen og læge Niels Vinther-Paulsens legat til støtte for værdige trængende farmaceuter eller disses enker med titlen som Reel ejer. Denne rolle bestred Erik Carp i 3 år 8 måneder, før stoppet d. 1. august 2024.
I dag arbejder virksomheden med foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Carp Business Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Life Science Danmark ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.05.2022
Tidslinje (2)
-
Carp Business Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
Life Science Danmark ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Erik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
21.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
09.11.2020 - 01.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
09.11.2020 - 01.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Susie Stærk Ekstrand.