Hana Grohman
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2020 (3 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Henamorgh Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -12' DKK Henamorgh Holding ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 28' DKK Henamorgh Holding ApS (2020-21) |
Største gæld: | 8' DKK Henamorgh Holding ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Henamorgh Holding ApS (1 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2020 i Henamorgh Holding ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartneren Eduard Grohman at Hana Grohman stiftede Henamorgh Holding ApS den dag i november 2020. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør bestred Hana i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 27. juli 2022.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2020-21 som viste et underskud på 12' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. juli 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PRVA Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
A-Z Group ApS
Via PRVA Holding ApS
Direktørposter (2)
-
PRVA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2024 -
A-Z Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
GroCorp ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
GroCorp ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024 -
A-Z Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024
Blå bog (fortsat)
Hana har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via PRVA Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2023 - 16.09.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.11.2020 - 27.07.2022
Ejerandel: 50%
Hana Grohman er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PRVA Holding ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet PRVA Holding ApS har Hana derfor også andele i A-Z Group ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Hana Grohman, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Henamorgh Holding ApS kunne fremvise et underskud på 12' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hana' netværk er Eduard Grohman.