Nicolai Roest Deijenberg
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rafiki Media I/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.687' DKK Rafiki Media ApS (Nu: Blackbird-Media ApS) (2022) |
Største underskud: | -9' DKK Blackbird-Media Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 4.281' DKK Rafiki Media ApS (Nu: Blackbird-Media ApS) (2022) |
Største gæld: | 1.850' DKK Rafiki Media ApS (Nu: Blackbird-Media ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Rafiki Media ApS (Nu: Blackbird-Media ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Blackbird-Media ApS (5 år) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2019 ved Rafiki Media I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Nikolaj Blechingberg Kure at Nicolai Roest Deijenberg stiftede Rafiki Media I/S den dag i april 2019. Rollen som Ejer og Stifter bestred Nicolai i 4 måneder, før stoppet den 24. september 2019.
Virksomheden opererede indenfor reklameplads i medier. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. september 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NRD Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Blackbird-Media ApS
Via NRD Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NRD Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2022 -
Blackbird-Media ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Blackbird-Media Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
NRD Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
Blackbird-Media Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022
Blå bog (fortsat)
Nicolai har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.03.2021 - 05.12.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
29.08.2019 - 25.03.2021
Reel ejer og Direktør
29.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.04.2019 - 24.09.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Nicolai Roest Deijenberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NRD Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.433' DKK. Igennem holdingselskabet NRD Holding ApS har Nicolai derfor også ejerandele i Blackbird-Media ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Nicolai Roest Deijenberg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Rafiki Media ApS (Nu: Blackbird-Media ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.687' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Blackbird-Media Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 939' DKK (Rafiki Media ApS (Nu: Blackbird-Media ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.759' DKK (Rafiki Media ApS (Nu: Blackbird-Media ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.433' DKK (NRD Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Nikolaj Blechingberg Kure.