Marin Condrea
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MVM Group ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7' DKK MVM Group ApS (2019) |
Største underskud: | -155' DKK Condrea ApS (2022) |
Største egenkapital: | 44' DKK MVM Group ApS (2019) |
Største gæld: | 420' DKK Condrea ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Condrea ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Condrea ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2019 ved MVM Group ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Mihai Panu, Victor Panu at Marin Condrea stiftede MVM Group ApS den dag i april 2019. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter havde Marin i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen den 20. december 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen andre post- og kurertjenester. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2019 viste et overskud på 7' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 2. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Condrea ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Condrea ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2020
Tidslinje (6)
-
MVM Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2021
Registreringsdato: 30.12.2021 -
MVM Group ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
Condrea ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.04.2020
Registreringsdato: 07.04.2020
Blå bog (fortsat)
Marin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.04.2019 - 30.12.2021
Reel ejer
29.04.2019 - 20.12.2021
Ejerandel: 33,33%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor MVM Group ApS landede et overskud på 7' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Condrea ApS landede et underskud på 155' DKK.