Mie Bekke Collin Lund
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Saunagus og yoga Bornholm (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Yogastudiet Bornholm I/S (3 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2019 ved Saunagus og yoga Bornholm i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Mie Bekke Collin Lund der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mie i 3 år, før stoppet den 1. maj 2022.
Virksomheden opererede indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 1. maj 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Yogastudiet Bornholm I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Yogastudiet Bornholm I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Saunagus og yoga Bornholm (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
Saunagus og yoga Bornholm (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019
Blå bog (fortsat)
Mie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2019 - 29.09.2023
Ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2019 - 01.05.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Mie' netværk er Elisabeth Collé.