Laila Wattar
Borneovej 18A, 2300 København S, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 4. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wattar (Ejer) |
Største overskud: | 313' DKK Heartfulness Institute Fond (2017) |
Største underskud: | -52' DKK Heartfulness Institute Fond (2018) |
Største egenkapital: | 487' DKK Heartfulness Institute Fond (2017) |
Største gæld: | 95' DKK Heartfulness Institute Fond (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Wattar (5 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2019 hos Wattar i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Laila Wattar og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Laila nu bestreddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen psykologisk rådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Wattar
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Heartfulness Institute Fond
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.06.2024
Registreringsdato: 12.06.2024 -
Heartfulness Institute Fond
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2023
Registreringsdato: 01.03.2023 -
Wattar (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 04.02.2019
Registreringsdato: 04.02.2019
Blå bog (fortsat)
Laila har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2023 - 12.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?