Obada Samir Elahmad
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | KaisCo IVS (Stifter) |
Længste aktivitet: | Ejer af KaisCo IVS (1 år 9 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2017 hos KaisCo IVS med titlen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred Obada Samir Elahmad i 1 år 9 måneder, før stoppet d. 3. juni 2019.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden udgivervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Blivhjem.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Blivhjem.dk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
KaisCo IVS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 03.06.2019
Registreringsdato: 03.06.2019 -
KaisCo IVS
Fratrådt som direktørDato: 07.04.2019
Registreringsdato: 07.04.2019
Blå bog (fortsat)
Obada har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.09.2017 - 07.04.2019
Ejer
01.09.2017 - 03.06.2019
Ejerandel: 50%