Torben Thurøe Riis
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 2017 (7 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 997' DKK HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (2021) |
Største underskud: | -126' DKK HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (2016) |
Største egenkapital: | 1.533' DKK HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S (2023) |
Største gæld: | 2.832' DKK HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S (2017) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S (7 år 3 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2017 hos HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Torben Thurøe Riis købte en part af virksomheden d. 21. juni 2017 og fik dermed en andel på 25%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Torben af: Knud Herby Nielsen, Poul Bjerggård Olesen, Simon Holt og HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S. Titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer har Torben nu bestreddet i 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Altialt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S
Via Altialt Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.05.2020 -
Altialt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2017 -
HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Dyrlæger Holding ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
Altialt Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
Dyrlæger Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
27.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.10.2023 - 27.11.2023
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer
21.06.2017 - 03.10.2023
Bestyrelsesmedlem
21.06.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Direktør
11.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
21.06.2017 - 16.11.2017
Bestyrelsesmedlem og Ejer
21.06.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Torben Thurøe Riis er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Altialt Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 582' DKK. Igennem holdingselskabet Altialt Holding ApS har Torben derfor også ejerandele i HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Torben Thurøe Riis, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HAN HERRED DYRLÆGERNE A/S kunne offentliggøre et overskud på 997' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Altialt Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 20' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 257' DKK (HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20' DKK (Altialt Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.533' DKK (HAN HERRED DYREHOSPITAL K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 582' DKK (Altialt Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Poul Bjerggård Olesen.