Karen Christina Esmark Larsen
Erhvervsaktiv: | 1. apr. 2017 - 30. sep. 2018 |
Karrieren startede hos: | Stutteri KJ (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af S/I Krisecenter Guldborgsund (1 år 8 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Karen Christina Esmark Larsen. Den første gang Karen var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2017 i Stutteri KJ (tidligere Stutteri KJ V/ Karen Larsen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Karen Christina Esmark Larsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Karen i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen avl af heste og dyr af hestefamilien. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2018.
Tidslinje (2)
-
Stutteri KJ V/ Karen Larsen (Nu: Stutteri KJ) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2018
Registreringsdato: 30.09.2018 -
Stutteri KJ V/ Karen Larsen (Nu: Stutteri KJ) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017
Blå bog (fortsat)
Karen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 3 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.12.2022 - 12.09.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2017 - 30.09.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Karen' netværk er Vibeke Hellmann Karlsson.