René Haudrum Møller
Erhvervsaktiv siden: | 30. apr. 2017 (7 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | RM Wear IVS (Stifter) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -50' DKK RM Wear IVS (2017) |
Største egenkapital: | -50' DKK RM Wear IVS (2017) |
Største gæld: | 63' DKK RM Wear IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af RM Kirkeartikler (6 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2017 i RM Wear IVS i rollen som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle bestred René Haudrum Møller i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. juli 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med fodtøj. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et underskud på 50' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. juli 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RM Kirkeartikler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Rollemand Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
Rollemand Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2023
Registreringsdato: 24.01.2023 -
Rollemand Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.02.2022
Registreringsdato: 09.02.2022
Blå bog (fortsat)
René har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
09.02.2022 - 24.01.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.02.2022 - 27.10.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.05.2017 - 31.12.2018
Ejer
01.05.2017 - 01.07.2019
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor RM Wear IVS kunne fremvise et underskud på 50' DKK.