Mai Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2017 (7 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Christiansen Consulting (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Christiansen Consulting (2 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2017 hos Christiansen Consulting i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mai Christiansen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mai i 2 år 9 måneder, før stoppet d. 31. oktober 2019.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. oktober 2019.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Christiansen Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2019
Registreringsdato: 31.10.2019 -
Semathi IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2018
Registreringsdato: 28.06.2018 -
Semathi IVS
Fratrådt som direktørDato: 28.06.2018
Registreringsdato: 28.06.2018
Blå bog (fortsat)
Mai har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2017 - 31.10.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
28.04.2017 - 28.06.2018
Ejerandel: 33%
En af de forbindelser som går igen i Mai' netværk er Jakob Brandtberg Knudsen.