Michael Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2016 (8 år) |
Karrieren startede hos: | Forming IT ApS (Ejer) |
Største overskud: | 512' DKK Forming IT IVS (Nu: Forming IT ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -25' DKK Forming IT IVS (Nu: Forming IT ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 401' DKK Forming IT IVS (Nu: Forming IT ApS) (2016-17) |
Største gæld: | 175' DKK Forming IT IVS (Nu: Forming IT ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Power2bike ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Forming IT ApS (8 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2016 i Forming IT ApS (tidligere Forming IT IVS) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev stiftet af Michael Jørgensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Stifter og Direktør har Michael nu bestreddet i 8 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 8' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Forming IT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Power2bike ApS
Via Forming IT ApS
Direktørposter (2)
-
Forming IT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2016 -
Power2bike ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Collecto ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023 -
Power2bike ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.05.2019
Registreringsdato: 06.05.2019 -
Collecto ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2018
Registreringsdato: 23.03.2018
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
15.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
23.03.2018 - 29.08.2023
Ejerandel: 100%
Michael Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Forming IT ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 77' DKK. Gennem holdingselskabet Forming IT ApS har Michael derfor også andele i Power2bike ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Jørgensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Forming IT IVS (Nu: Forming IT ApS) kunne fremvise et overskud på 512' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Forming IT IVS (Nu: Forming IT ApS) kunne fremvise et underskud på 25' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 11' DKK (Power2bike ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Forming IT IVS (Nu: Forming IT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 142' DKK (Power2bike ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 77' DKK (Forming IT IVS (Nu: Forming IT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Claudio Scalamonti.